Reports for Alejandro Aranda Muñoz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alejandro Aranda Muñoz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005946538, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
W.E. Schultz GmbH, in Oberuzwil, CHE-251.103.462, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2019, Publ. 1004796209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aranda Muñoz, Alejandro, von Lütisburg, in Lütisburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hildt, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fichtl, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Ungerhausen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005862528, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Aktorik GmbH, in Oberuzwil, CHE-101.344.980, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, S.0, Publ. 4254859).
Firma neu:
Aktorik GmbH in Liquidation.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserungen von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, sei es als beschränkt oder sei als unbeschränkt haftender Gesellschafter. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden oder die diesen fördernden Geschäfte zu tätigen, Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten im In- und Ausland zu errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt zu beteiligen oder diesen Finanzdienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.10.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schultz, Wolfgang Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aranda Muñoz, Alejandro, von Lütisburg, in Lütisburg, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004796209, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
W.E. Schultz GmbH, in Oberuzwil, CHE-251.103.462, Ramsau 1733, 9604 Oberrindal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.12.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Fertigung und der Vertrieb von spanbearbeiteten Artikeln und die Montage sowohl im Eigengeschäft wie auch als Lohnbearbeitung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Überdies kann die Gesellschaft für Gruppengesellschaften Finanzierungsdienstleistungen erbringen und Darlehen gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 03.12.2019 und Inventarliste vom 30.06.2019 Aktiven von CHF 19'831'269.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'441'418.97 des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmen W.E. Schultz Elektromagnete und Feinmechanik (CHE-101.817.671), mit Sitz in Oberuzwil, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder mittels elektronischer Medien (z.B. E-Mail) an die im Anteilbuch aufgeführten Adressen.
Eingetragene Personen:
Schultz, Wolfgang Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schultz, Horst Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aranda Muñoz, Alejandro, von Lütisburg, in Lütisburg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Hildt, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.