Reports for Martin Amacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Amacher
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Amacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006007155, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Improvement Group AG, in Zollikon, CHE-109.544.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531816).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Martin, von Brienzwiler, in Brienz (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuheim];
von Rappard, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbaden].
Publication number: 3053407, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Siemens Schweiz AG, in Zürich, CHE-103.109.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2897701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacher, Martin, von Brienzwiler, in Neuheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Criscio, Antonio, von Basel, in Kaiseraugst, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ferrari, Tiziano, von Bironico, in Bironico, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Michael, von Reute, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beck, Alexander Peter, von Planken, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2794239, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Improvement Group AG, in Winterthur, CHE-109.544.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2147157).
Statutenänderung:
04.02.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Mühlebachstrasse 72, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacchet, Jean Emilio, von Wettingen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Ruedi, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikofen];
Amacher, Martin, von Brienzwiler, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.