Reports for Markus Alt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Alt
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Alt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005593802, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
GR3.help, in Adligenswil, CHE-465.110.529, Verein (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151643).
Statutenänderung:
02.10.2022.
Name neu:
AdventRelief-Europe.
Domizil neu:
Winkelbüel 4a, 6043 Adligenswil. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busl, Kim, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kafue (ZM), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Hörsten, Michael-John, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Hoedspruit (ZA), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alt, Markus, von Kriens, in Adligenswil, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Alt, Jane, von Kriens, in Adligenswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Publication number: 2607349, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ADRA, Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, in Zürich, CHE-106.036.540, Verein (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1735039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urbatzka, Michaël, von Mosnang, in Steinmaur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Alt, Markus, von Kriens, in Adligenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jennah, David, von Le Landeron, in Montreux, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer, Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ballmer, Theodor, von Ziefen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fehr, Jörg, von Kradolf-Schönenberg, in Amriswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nobre, Rickson, französischer Staatsangehöriger, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waber, Jean-Luc, von Kiesen, in Hüntwangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perekrestenko, Michael Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Herznach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2503575, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
GR3INC (Europe), in Adligenswil, CHE-465.110.529, Winkelbüel 4, 6043 Adligenswil, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
02.11.2015.
Zweck:
Der Verein ist eine NRO mit dem Hauptziel, national und global interessierten und betroffenen Gemeinden Trainings in Katastrophenvorsorge, Ausbildung, sowie verwandte Dienstleistungen anzubieten. Sie will den Bedürftigen dienen und sie partnerschaftlich unterstützen, um letztlich zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen in Not beizutragen. Er investiert über ihre Bildungs- und Trainingsintiativen in das Potenzial der einzelnen Personen durch Entwicklungsprogramme in den Bereichen Schutz und Sicherheit, psychologische Hilfe, Seelsorge, christliches Engagement, Belastbarkeit und Widerstandskraft.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Erträge aus eigenen Veranstaltungen;
Subventionen;
Erträge aus Leistungsvereinbarungen;
Spenden und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Alt, Markus, von Kriens, in Adligenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Alt, Jane, von Kriens, in Adligenswil, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Schmidli, Markus, von Adligenswil, in Adligenswil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.