Reports for Katrin Aklin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Katrin Aklin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004538202, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
abdate GmbH, bisher in Dübendorf, CHE-105.499.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2199937).
Statutenänderung:
13.12.2018.
Sitz neu:
Dornach.
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 23a, 4143 Dornach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aklin, Katrin, von Zug, in Dübendorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Dieter, von Erschwil, in Erschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ];
abdate GmbH (CHE-105.499.630), in Dornach, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2199937, Commercial Registry Office Zurich, (20)
abdate GmbH, bisher in Dornach, CHE-105.499.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 19, Publ. 5955732).
Gründungsstatuten:
19.04.2000.
Statutenänderung:
26.05.2015.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Hermikonstrasse 26, 8600 Dübendorf. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aklin, Nic, von Zug, in Bubendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pianella, Marco, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Strub, Andreas, von Hauenstein-Ifenthal, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aklin, Katrin, von Zug, in Dübendorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.