Reports for Yasutomi Akabori
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yasutomi Akabori
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6609574, Commercial Registry Office Zurich, (20)
A-Gile AG, in Volketswil, CH-020.3.028.047-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2008, S. 22, Publ. 4438238).
Statutenänderung:
07.03.2012.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Chié Hirotsu Hess, Flühgasse 33a, 8008 Zürich. Gemäss Erklärung vom 21.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linfield Trust Company AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Akabori, Yasutomi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Berger-Asanuma, Shizuka, japanische Staatsangehörige, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Dr. Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2569328, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mizuho International plc, London, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.096-5, Betreiben von Bankgeschäften, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2004, S. 17, Publ. 2242276).
mit Hauptsitz in:
London (UK).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akabori, Yasutomi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Leiter der Zweigniederlassung , mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2496220, Commercial Registry Office Zurich, (20)
A-Gile AG, in Zürich, CH-020.3.028.047-2, Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Anlage- und Finanzberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2004, S. 17, Publ. 2447266).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akabori, Yasutomi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.