Reports for Tina Aich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Tina Aich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005527853, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tina Aich Production AG, in Zürich, CHE-112.860.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004562980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aich, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Martin, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aich, Tina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3719697, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Style Council GmbH, in Zürich, CHE-114.107.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, Publ. 7032632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kipfer-Brechtbühl, Andrea, von Lützelflüh, in Rüschlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aich, Tina, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 7032632, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Style Council GmbH, in Zürich, CH-020.4.037.273-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2008, S. 21, Publ. 4371544).
Statutenänderung:
28.12.2012.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aberli, Alexandra, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aich, Tina, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kipfer-Brechtbühl, Andrea, von Lützelflüh, in Rüschlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].