Reports for Katharina Affolter-Bracher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Katharina Affolter-Bracher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005925257, Commercial Registry Office Berne, (36)
Regionales Wohn- und Pflegeheim St. Niklaus, in Koppigen, CHE-107.154.219, Verein (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, Publ. 1005329578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter-Bracher, Katharina, von Koppigen, in Alchenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gygax, Andreas, von Bleienbach, in Roggwil BE, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaad, Carole, von Bannwil, in Kräiligen (Bätterkinden), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hafed-Ruchti, Ursula Charlotte, von Rapperswil-Jona, in Fraubrunnen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005775033, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Bern (SRK Kanton Bern), in Zollikofen, CHE-106.146.192, Verein (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005048868).
Statutenänderung:
23.05.2022.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus Dienstleistungen, Entschädigungen der öffentlichen Hand, Beiträge der humanitären Stiftung SRK, Spenden, Legate, Erbschaften, Vermögenserträge. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Entschädigungen der öffentlichen Hand, Beiträge der humanitären Stiftung SRK, Spenden, Legate, Erbschaften und Vermögenserträge.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter-Bracher, Katharina, von Koppigen, in Alchenstorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Rita Anna, von Schattdorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Stephanie Nadine, von Langnau im Emmental, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joss, Marcel, von Oberburg, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlheim, Barbara, von Bern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Urs, von Rüdlingen, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daucourt, Philippe, von Fahy, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martz, Johannes, von Bremgarten bei Bern, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeilinger Riechsteiner, Sabine, von Deitingen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Yvonne, von Ringgenberg (BE), in Bern (Frauenkappelen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Melanie, von Belp, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindegger Hubacher, Philippe, von Oberentfelden, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004973902, Commercial Registry Office Berne, (36)
Regionales Wohn- und Pflegeheim St. Niklaus, in Koppigen, CHE-107.154.219, Verein (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ROD Treuhand AG (CHE-106.086.897), in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter-Bracher, Katharina, von Koppigen, in Alchenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle.