Reports for Rolf Aerni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Rolf Aerni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005079543, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
LCL Management GmbH, in Bolken, CHE-113.296.359, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3887479).
Statutenänderung:
14.01.2021.
Sitz neu:
Selzach.
Domizil neu:
Grebnetgasse 23, 2545 Selzach.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Grebnetgasse 23, 2545 Selzach].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Rolf, von Bolken, in Selzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bolken];
Schneuwly, Susanne, von Gurmels, in Selzach, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3215767, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
A Swiss Immobau AG, in Bolken, CHE-100.637.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2009, Publ. 4833986).
Firma neu:
A Swiss Immobau AG in Liq..
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei Urs Kaufmann, Wallenbachstrasse 30, 8623 Wetzikon.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.12.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerni, Rolf, von Bolken, in Bolken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Urs, von Recherswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 911049, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
LCL Lyss GmbH, bisher in Lyss, CH-073.4.017.582-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 15.04.2011, S. 0, Publ. 6125004).
Statutenänderung:
29.05.2013.
Firma neu:
LCL Management GmbH.
Sitz neu:
Bolken.
Domizil neu:
Dorfstrasse 26, 4556 Bolken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Rolf, von Bolken, in Bolken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].