Eva Zwygart
domiciled in Kerzers, from Krauchthal Active mandates: Unterstützungskasse des Bernischen Staatspersonalverbandes BSPV Connected persons: Ursula Hottinger, Ute Beutler, Susanna Leuenberger and more You can stay up to date through "Eva Zwygart", please log in or register free of charge.You are now following "Eva Zwygart"
Credit rating You can stay up to date through "Eva Zwygart", please log in or register free of charge.You are now following "Eva Zwygart"
|
Places where people with the name Eva Zwygart live
Sectors in which people with the name Eva Zwygart work
Operation of an insurance company
Operation of an insurance company
Private persons with the name Eva Zwygart
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eva Zwygart
Publication number: HR02-1005882949, Commercial Registry Office Berne, (36)
Unterstützungskasse des Bernischen Staatspersonalverbandes BSPV, in Bern, CHE-109.645.735, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004826973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Insom, Giorgio, von Nidau, in Prêles (Plateau de Diesse), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruprecht, Robert, von Laupen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hottinger, Ursula, von Bern und Ittigen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lièvre, Jean-Jacques, von Basse-Allaine, in Cudrefin, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ligerz];
Zwygart, Eva, genannt Evi, von Krauchthal, in Kerzers, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5591508, Commercial Registry Office Berne, (36)
Arrow Tours Bern GmbH, in Bern, CH-035.2.033.768-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 4, Publ. 4808520).
Firma neu:
Arrow Tours Bern GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.04.2010 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Ursula Oberli, Hölzlisackerweg18, 4704 Niederbipp.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Ursula, von Rüderswil, in Niederbipp, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Zwygart, Eva, von Krauchthal, in Niederbipp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4808520, Commercial Registry Office Berne, (36)
Arrow Tours Bern GmbH, in Bern, CH-035.2.033.768-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 4, Publ. 3447566). Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 25.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwygart, Eva, von Krauchthal, in Niederbipp, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].