Fritz Zweifel
domiciled in Münsterlingen, from Lichtensteig and Glarus Süd Connected persons: Pascal Schmid, Christoph Tschanen, Thomas Gähwiler and more You can stay up to date through "Fritz Zweifel", please log in or register free of charge.You are now following "Fritz Zweifel"
Credit rating You can stay up to date through "Fritz Zweifel", please log in or register free of charge.You are now following "Fritz Zweifel"
|
Places where people with the name Fritz Zweifel live
Sectors in which people with the name Fritz Zweifel work
Management of real estate portfolio properties
Trading in food products
Management of real estate portfolio properties
Trading in food products
Private persons with the name Fritz Zweifel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Fritz Zweifel
Publication number: HR02-1005683872, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ZIT AG, in Münsterlingen, CHE-262.425.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005628293).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Fritz, von Lichtensteig, in Scherzingen (Münsterlingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4348629, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Mansio, in Münsterlingen, CHE-101.126.041, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4002597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Fritz, von Lichtensteig und Glarus Süd, in Scherzingen (Münsterlingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Martin, von Zürich, in Kreuzlingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thorner-Dreher, Christa, von Münsterlingen, in Frauenfeld, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Urs, von Schwellbrunn, in Rorschacherberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, René, von Uzwil, in Münsterlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4299409, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FZM AG, in Wil SG, CHE-112.970.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3689857).
Statutenänderung:
07.06.2018.
Domizil neu:
c/o Silvia Arnold Treuhand AG, Neugrubenstrasse 20, 9500 Wil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und überbauen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Fritz, von Lichtensteig, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.