Armando Alvaro Zuniga Moreno
domiciled in Zürich, from Winterthur Active mandates: Verein Biotechnopolis in Liquidation Connected persons: Siegfried Matthias Wolf You can stay up to date through "Armando Alvaro Zuniga Moreno", please log in or register free of charge.You are now following "Armando Alvaro Zuniga Moreno"
Credit rating You can stay up to date through "Armando Alvaro Zuniga Moreno", please log in or register free of charge.You are now following "Armando Alvaro Zuniga Moreno"
|
Places where people with the name Armando Alvaro Zuniga Moreno live
Sectors in which people with the name Armando Alvaro Zuniga Moreno work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Armando Alvaro Zuniga Moreno
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Armando Alvaro Zuniga Moreno
Publication number: HR02-1004929111, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Virometix AG, in Schlieren, CHE-115.105.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852904).
Statutenänderung:
26.06.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 1'232'267.30 [bisher: CHF 854'675.60].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'232'267.30 [bisher: CHF 854'675.60].
Aktien neu:
12'322'673 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 8'546'756 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 26.06.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 404'260.56 verrechnet, wofür 918'774 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuniga Moreno, Armando, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polack, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sumeray, Anna Kathleen, britische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004877284, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Biotechnopolis, in Zürich, CHE-401.655.559, Verein (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, S.0, Publ. 1164667).
Name neu:
Verein Biotechnopolis in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuniga Moreno, Armando Alvaro, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wolf, Matthias, von Bottmingen, in Altendorf, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3927507, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Virometix AG, in Schlieren, CHE-115.105.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3695659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Robinson, John A., britischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghasparian, Arin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuniga Moreno, Armando, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.