Verena Zumkehr-Gentsch
domiciled in Uttwil, from Adelboden and Neunforn Active mandates: Gesellschaft FROHSINN, Stiftung Uttwiler Kunst Connected persons: Bruno Oetterli, Hans Rudolf Vonmoos, Urs Stocker and more You can stay up to date through "Verena Zumkehr-Gentsch", please log in or register free of charge.You are now following "Verena Zumkehr-Gentsch"
Credit rating You can stay up to date through "Verena Zumkehr-Gentsch", please log in or register free of charge.You are now following "Verena Zumkehr-Gentsch"
|
Places where people with the name Verena Zumkehr-Gentsch live
Sectors in which people with the name Verena Zumkehr-Gentsch work
Religious, political or secular associations
Operation of libraries and museums
Religious, political or secular associations
Operation of libraries and museums
Private persons with the name Verena Zumkehr-Gentsch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Verena Zumkehr-Gentsch
Publication number: HR02-1005839283, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Gesellschaft "Frohsinn", in Uttwil, CHE-102.242.678, Verein (SHAB Nr. 56 vom 23.03.1998, S.1989).
Statutenänderung:
10.06.2022.
Name neu:
Gesellschaft FROHSINN.
Domizil neu:
c/o Urs Stocker, Im Waidacker 4, 8592 Uttwil.
Zweck neu:
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und dient ausschliesslich gemeinnützigen Zwecken. Er fördert selbst oder durch Unterstützung für Uttwil und seine Umgebung denkmalpflegerische und historische Belange.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Darlehen und Eintrittsgelder der Mitglieder, Freiwillige Zuwendungen, Erträge aus Liegenschaften.
Organisation neu:
[Gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Adrian, von Neunforn, in Weinfelden, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumkehr-Gentsch, Verena, von Adelboden, in Uttwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stocker, Urs, von Obermumpf, in Uttwil, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oetterli, Bruno, von Schaffhausen, in Dozwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vonmoos, Hans Rudolf, von Pfaffnau, in Uttwil, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004552415, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Wohnen im Alter Uttwil, in Uttwil, CHE-110.400.554, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2286183).
Domizil neu:
c/o Klemen Vehovec, Kirchhalde 1, 8592 Uttwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumkehr-Gentsch, Verena, von Adelboden und Neunforn, in Uttwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knechtle, Regula, von Appenzell, in Uttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vehovec, Klemen, von Amriswil, in Uttwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stocker, Urs, von Obermumpf, in Uttwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slongo, Regina, von Herisau, in Uttwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4688600, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Wohnen im Alter Uttwil, in Uttwil, CH-440.7.011.396-2, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2008, S. 13, Publ. 4363388).
Domizil neu:
c/o Verena Zumkehr-Gentsch, Im Müsli 6, 8592 Uttwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann-Arn, Brigitte, von Gränichen und Lyss, in Uttwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Peter, von Urnäsch, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggmann, Beat, von Uttwil, in Uttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumkehr-Gentsch, Verena, von Adelboden und Neunforn, in Uttwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badertscher Renz, Gabriele, von Bad Ragaz und Neuhausen am Rheinfall, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Martin, von Pfäfers, in Uttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.