Gzimi Zuka
domiciled in Neuenhof, from Rümlang Active mandates: G. Zuka Zürich Flughafen GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation, G. Zuka Zürich Wehntalerstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern Connected persons: Iljaz Qovanaj, Nebi Aligega You can stay up to date through "Gzimi Zuka", please log in or register free of charge.You are now following "Gzimi Zuka"
Credit rating You can stay up to date through "Gzimi Zuka", please log in or register free of charge.You are now following "Gzimi Zuka"
|
Places where people with the name Gzimi Zuka live
Sectors in which people with the name Gzimi Zuka work
Trading with various goods
Retail trading in fuels (petrol stations)
Trading with various goods
Retail trading in fuels (petrol stations)
Private persons with the name Gzimi Zuka
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gzimi Zuka
Publication number: HR02-1005814684, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
G. Zuka Zürich Flughafen GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-472.883.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713845).
Firma neu:
G. Zuka Zürich Flughafen GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 12.07.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Businger-Berther, Gérôme Alain, von Wittnau, in Mönchaltorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenmoser, Rinaldo Erich, von Mosnang, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuka, Gzimi, von Rümlang, in Neuenhof, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2206353, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
G. Zuka Dietlikon GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-368.979.575, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2019479).
Firma neu:
G. Zuka Dietlikon GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 12.05.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piskovic, Marija, von Stein AG, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fecker, Nikolaus, von Wittenbach, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuka, Gzimi, von Rümlang, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Provida Treuhand AG (CHE-443.264.934)[CH-020.9.001.383-3], in Zürich, Liquidatorin.
Publication number: 2019479, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
G. Zuka Dietlikon GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-368.979.575, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1103655).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coop Mineraloel AG (CHE-108.095.223)[CH-280.3.917.915-8], in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 (Stimmrechtsstammanteil) [bisher: Coop Mineraloel AG (CH-280.3.917.915-8)];
Zuka, Gzimi, von Rümlang, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].