Hans-Peter Max Zürcher
domiciled in Birmensdorf, from Glarus Süd and Birmensdorf (ZH) Active mandates: ARCHITREMA + Partner GmbH, Heli Tours GmbH in Liquidation and more Connected persons: Simon Rebsamen, Simon Rebsamen, Hans Peter Acklin and more You can stay up to date through "Hans-Peter Max Zürcher", please log in or register free of charge.You are now following "Hans-Peter Max Zürcher"
Credit rating You can stay up to date through "Hans-Peter Max Zürcher", please log in or register free of charge.You are now following "Hans-Peter Max Zürcher"
|
Places where people with the name Hans-Peter Max Zürcher live
Sectors in which people with the name Hans-Peter Max Zürcher work
Architectural and engineering activities
Passenger and cargo transportation, air travel
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Architectural and engineering activities
Passenger and cargo transportation, air travel
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Private persons with the name Hans-Peter Max Zürcher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans-Peter Max Zürcher
Publication number: 1686611, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Abraxas AG, in Zürich, CHE-102.648.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1528891).
Statutenänderung:
18.08.2014.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Abraxas Ltd) (Abraxas SA).
Zweck neu:
Erbringen von Finanz- und anderen Dienstleistungen aller Art, speziell im Bereich Versicherungen, Riskmanagement und Consulting, sowie Handel, Verkauf und Entwicklung von dazugehörigen Computersystemen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hess, Daniel, von Zürich und Schleitheim, in Oberembrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zürcher, Hans-Peter Max, von Birmensdorf ZH, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kübler, Matthias, von Zürich, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Refina GmbH (CHE-114.994.940), in Niederglatt, Revisionsstelle.
Publication number: 1427681, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ARCHITREMA GmbH, in Zürich, CHE-105.529.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 28, Publ. 5563044).
Statutenänderung:
21.03.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DASA Treuhand AG (CH-020.3.902.449-1), in Regensdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Hans-Peter, von Glarus Süd, in Birmensdorf ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: von Rüti GL].
Publication number: 1427163, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Toolpage AG, in Zürich, CHE-102.220.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 33, Publ. 5562422).
Statutenänderung:
21.03.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Computerprogrammen, inkl. Internetanwendungen jeglicher Art sowie Beratung im Webmanagement-Bereich und verwandten Gebieten;
Entwicklung, Montage, Handel und Vertrieb von Computerteilteilen und PC-Anlagen sowie allen direkt und indirekt dazu gehörenden Teilen und Gerätschaften und dazugehöriger Steuerung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung vom 21.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DASA Treuhand AG (CH-020.3.902.449-1), in Regensdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Hans-Peter, von Glarus Süd, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rüti GL].