Balthasar Andreas Zopfi
domiciled in Heimenhausen, from Glarus Süd Active mandates: Schweizerisches Verpackungsinstitut Connected persons: Tobias Leischner, Micaël Müller, Christine Arnet Henzen and more You can stay up to date through "Balthasar Andreas Zopfi", please log in or register free of charge.You are now following "Balthasar Andreas Zopfi"
Credit rating You can stay up to date through "Balthasar Andreas Zopfi", please log in or register free of charge.You are now following "Balthasar Andreas Zopfi"
|
Places where people with the name Balthasar Andreas Zopfi live
Sectors in which people with the name Balthasar Andreas Zopfi work
Associations and federations
Associations and federations
Private persons with the name Balthasar Andreas Zopfi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Balthasar Andreas Zopfi
Publication number: HR02-1005000426, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerisches Verpackungsinstitut, in Bern, CHE-107.888.971, Verein (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004986893).
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Mühlestrasse 20, 3173 Oberwangen b. Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitterlin, Stephan, von Basel, in Belmont-sur-Lausanne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zopfi, Balthasar Andreas, von Glarus Süd, in Heimenhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004561862, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerisches Verpackungsinstitut, in Bern, CHE-107.888.971, Verein (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, Publ. 3260997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zopfi, Balthasar Andreas genannt Andreas, von Glarus Süd, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Marc Dr., von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bitterlin, Stephan, von Basel, in Belmont-sur-Lausanne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6787906, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerisches Verpackungsinstitut, in Bern, CH-035.6.010.989-9, Verein (SHAB Nr. 114 vom 18.06.1997, S. 4220).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Zweck neu:
Der Verein vertritt die Anliegen des schweizerischen Verpackungswesens gegenüber Behörden und Organisationen, insbesondere auch in Sachen Ökologie und Entsorgung und wahrt die Interessen seiner Mitglieder. Durch seine packstoffneutrale Ausrichtung fördert er ganzheitliche Verpackungslösungen und prägt das öffentliche Erscheinungsbild in wirtschaftlicher und ökologischer Sicht. Als Kommunikationsforum unterstützt er die Weiterentwicklung des Verpackungswesens in funktionaler, ökologischer und wirtschaftlicher Sicht und fördert die berufliche Weiterbildung. Er pflegt Kontakte zu nationalen Organisationen anderer Staaten und zum internationalen Verpackungswesen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Keine persönliche Haftbarkeit der Mitglieder].Mittel neu: Mitgliederbeiträge.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deutsch, Jürg, von Wigoltingen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Kurt, von Schwellbrunn, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lützelschwab, Leo K., von Kaiseraugst, in Boswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weigelt, Peter, von St. Gallen, in Mörschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chillante, Mario, von Herisau, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Paul W., von Wahlern, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walkenhorst, Wilhelm, von Deutschland, in Niederteufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Wolfgang, von Kerns, in Grossaffoltern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cornaz, Claude Raymond, von Faoug, in Bülach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tavernier, Markus, von Göschenen, in Rüschlikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Andreas Ulrich, von Winterthur, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widtmann, Ernst, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hopp, Heidi Brigitte, von Solothurn, in Besenbüren, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Markus Robert, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Polizzi, Roberto, von Neerach, in Grafstal (Lindau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rechsteiner, Thomas Stephan, von Rehetobel, in Bülach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rehm, Johannes Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schindler, Jacques Hans, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuhmann, Peggy, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zopfi, Balthasar Andreas genannt Andreas, von Glarus Süd, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaibac AG (CH-100.3.007.052-9), in Luzern, Revisionsstelle.