Dr. Seija Elisabet Zimmermann
domiciled in Hollola, from Finland Active mandates: Klinik Arlesheim AG Connected persons: Monika Layer, Karl-Heinz Zeller-Zanolari, Alexander Schwedeler and more You can stay up to date through "Dr. Seija Elisabet Zimmermann", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Seija Elisabet Zimmermann"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Seija Elisabet Zimmermann", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Seija Elisabet Zimmermann"
|
Places where people with the name Seija Elisabet Zimmermann live
Sectors in which people with the name Seija Elisabet Zimmermann work
Operation of hospitals
Operation of hospitals
Private persons with the name Seija Elisabet Zimmermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Seija Elisabet Zimmermann
Publication number: 4438787, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Gemeinnütziger Dotationsverein Goetheanum, in Dornach, CHE-103.997.041, Verein (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, Publ. 2412437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mackay, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Dornach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Seija Elisabet, finnische Staatsangehörige, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittich, Justus, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4425811, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Klinik Arlesheim AG, in Arlesheim, CHE-114.634.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4311387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Dr. Christoph, von Basel, in Dornach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Dr. Seija Elisabet, finnische Staatsangehörige, in Hollola (FI), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dornach].
Publication number: 2306215, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Klinik Arlesheim AG, in Arlesheim, CHE-114.634.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2220201).
Statutenänderung:
17.07.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb der 'Klinik Arlesheim AG' für die Anthroposophische Medizin. Damit schliesst sich die Gesellschaft in Geist und Zielsetzung an die medizinischen Intentionen Rudolf Steiners und Ita Wegmans an. Die Gesellschaft kann weitere Spitäler oder medizinische Einrichtungen oder pharmazeutische Unternehmen betreiben oder sich an solchen beteiligen, insbesondere wenn sie dem anthroposophischen Gedankengut verpflichtet sind. Sie kann sämtliche mit einem Spitalbetrieb zusammenhängenden Nebenbetriebe betreiben oder sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft kann Heilmittel, namentlich solche au anthroposophischer Grundlage, herstellen und verkaufen. Die Gesellschaft kann Forschung und Ausbildung betreiben, namentlich solche auf anthroposophischer Grundlage. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen und Produkte anbieten, welche der Gesundheit des Menschen dienen. Die Gesellschaft kann alles weitere unternehmen, was dem vorgenannten Zweck dient oder mit ihm in Zusammenhang steht. Die Gesellschaft kann ferner Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft nimmt öffentliche bzw. gemeinnützige Zwecke wahr. Sie führt dabei ihre Institutionen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ihr Zweck besteht nicht in einer dauerhaften Gewinnerzielung, und die erwirtschafteten Finanzmittel und Vermögenswerte sollen ausschliesslich der Zweckverfolgung, einer angemessenen Verzinsung des von den Aktionären eingesetzten Risikokapitals und der Stärkung einer gesunden Eigenfinanzierung sowie der finanziellen Sicherstellung der künftigen Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Zweckes dienen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gass-Müller, Annemarie, von Basel, in Arlesheim, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Prof. Philipp Kaspar, von Gelterkinden, in Prêles (Plateau de Diesse), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Prêles, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bersdorf, Roland Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister Wassermann, Marianna Josefine, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann, Dr. Seija Elisabet, finnische Staatsangehörige, in Dornach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].