Harry Zimmermann
domiciled in Genève, from Affoltern am Albis Active mandates: Marani S.A. en liquidation Connected persons: Heinz Frank Hüsemann You can stay up to date through "Harry Zimmermann", please log in or register free of charge.You are now following "Harry Zimmermann"
Credit rating You can stay up to date through "Harry Zimmermann", please log in or register free of charge.You are now following "Harry Zimmermann"
|
Places where people with the name Harry Zimmermann live
Sectors in which people with the name Harry Zimmermann work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Harry Zimmermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Harry Zimmermann
Publication number: HR02-1005713810, Commercial Registry Office Zurich, (20)
knecon ag, in Uitikon, CHE-214.034.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587109).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Otto, von Brittnau, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Harry Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Sandhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3464249, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IQser Holding AG, in Bassersdorf, CHE-113.694.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2910525).
Statutenänderung:
27.03.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Aktien neu:
28'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 12'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Harry Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Sandhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Essig, Wolfgang Hermann, von Nesslau-Krummenau, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonne, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Dr. Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Neustadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horn, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Königsbach-Stein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wurzer, Jörg Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Remscheid (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buff, Hugo Albert, von Wald AR, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3461415, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IQser AG, in Bassersdorf, CHE-113.719.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, Publ. 6280278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Harry Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Sandhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonne, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonne, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Landau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wurzer, Jörg Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Remscheid (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buff, Hugo Albert, von Wald AR, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Panarex Revisions + Treuhand AG (CHE-103.756.767), in Kloten, Revisionsstelle [bisher: Panarex Revisions + Treuhand AG].