Luca Marco Zillig
domiciled in Flawil, from Muolen Active mandates: Technische Betriebe Flawil (TBF) Connected persons: Stephan Morf, Dominik Linder, Vera Maria Brannen and more You can stay up to date through "Luca Marco Zillig", please log in or register free of charge.You are now following "Luca Marco Zillig"
Credit rating You can stay up to date through "Luca Marco Zillig", please log in or register free of charge.You are now following "Luca Marco Zillig"
|
Places where people with the name Luca Marco Zillig live
Sectors in which people with the name Luca Marco Zillig work
Electrical power production and utilities
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Luca Marco Zillig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Luca Marco Zillig
Publication number: HR02-1005262742, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Technische Betriebe Flawil (TBF), in Flawil, CHE-114.918.790, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, S.0, Publ. 4152251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haaf, Urs Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Wittenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zillig, Luca Marco, von Muolen, in Flawil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haas, Susanne, von Laufen, in Schweizersholz (Bischofszell), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langhart, Manfred, von Stammheim, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3212969, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Technische Betriebe Flawil (TBF), in Flawil, CHE-379.159.926, Wilerstrasse 163, 9230 Flawil, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2016.
Zweck:
Gewährleistet den Kunden langfristig eine sichere und nachhaltige Versorgung;
die Betriebe werden nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen geführt und tragen dem Schutz der Umwelt und der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen Rechnung;
sie fördern die Produktion und den Vertrieb von erneuerbaren Energien;
sie streben einen Unternehmensgewinn an, der sich nach den Grundsätzen der Eignerstrategie und der Leistungsvereinbarung richtet.
Kapital:
CHF 100'000.00. Das öffentlich-rechtliche Institut findet seine Rechtsgrundlage in Art. 125 des Gemeindegesetzes des Kantons St.Gallen vom 21. Februar 2009, sowie in Art. 30 der Gemeindeordnung der Gemeinde Flawil vom 26. April 2016 und dem von der Bürgerversammlung am 26. April 2016 beschlossenen Reglement Technische Betriebe (TBF).
Eingetragene Personen:
Härtsch, Nicolas Thomas Hanspeter, von Flawil, in Flawil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Alfred Werner, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Michael, von Uzwil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Marcel, von Flawil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann, Erwin, von Flawil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haaf, Urs Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Wittenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Huber, Sebastian Edmund, von Islisberg, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Christof, von Trogen, in Rehetobel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zillig, Luca Marco, von Muolen, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2407997, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Optimatik AG, in Teufen AR, CHE-108.019.877, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2014, Publ. 1909651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zillig, Luca Marco, von Muolen, in Flawil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Oliver, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.