Alexej Ziegler
domiciled in Küsnacht, from Gachnang Active mandates: Octotronic AG Connected persons: Angelo Burgarello, Waldemar Rauch, Christian Julius Reich and more You can stay up to date through "Alexej Ziegler", please log in or register free of charge.You are now following "Alexej Ziegler"
Credit rating You can stay up to date through "Alexej Ziegler", please log in or register free of charge.You are now following "Alexej Ziegler"
|
Places where people with the name Alexej Ziegler live
Sectors in which people with the name Alexej Ziegler work
IT services
IT services
Private persons with the name Alexej Ziegler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alexej Ziegler
Publication number: HR02-1006094557, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VISENSE AG, in Zürich, CHE-320.390.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005851752).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Octotronic GmbH, in Küsnacht ZH (CHE-244.365.287), gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2024 und Bilanz per 31.03.2024. Aktiven von CHF 130'710.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 238'474.32, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 107'763.51, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen frei verwendbares Eigenkapital und Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft vor. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da es sich um eigene Aktien der Gesellschaft handelt. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 691'800 Aktien zu CHF 0.10.
Firma neu:
Octotronic AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Octotronic SA) (Octotronic Ltd).
Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhu, Dehua, von Zürich, in Walterswil (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauch, Dr. Waldemar, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Christian Julius, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Thiele, Marvin Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rathenow (DE)];
Burgarello, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Alexej, von Gachnang, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004958479, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Octotronic GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-244.365.287, Im Hüttengraben 8, 8700 Küsnacht ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.07.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Soft- und Hardwareentwicklung und bezweckt den Handel mit Soft- und Hardwareprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 31.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ziegler, Alexej, von Gachnang, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bleul, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hintermann, Ronny, von Zürich, in Bülach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00.