Kilian Zemp
domiciled in Schötz, from Schüpfheim, Werthenstein and Wolhusen Active mandates: ZemPet GmbH, Restaurant Kurhaus GmbH and more Connected persons: Susann Zemp, Beatrix Zemp-Koch, Christoph Bieri and more You can stay up to date through "Kilian Zemp", please log in or register free of charge.You are now following "Kilian Zemp"
Credit rating You can stay up to date through "Kilian Zemp", please log in or register free of charge.You are now following "Kilian Zemp"
|
Places where people with the name Kilian Zemp live
Sectors in which people with the name Kilian Zemp work
Trading with various goods
Operation of restaurants
Operation of investment companies
Trading in agricultural products and livestock
Trading with various goods
Operation of restaurants
Operation of investment companies
Trading in agricultural products and livestock
Private persons with the name Kilian Zemp
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kilian Zemp
Publication number: HR02-1004910466, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
petZEBA AG, in Alberswil, CHE-112.965.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3165309).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Markus Josef, von Wolhusen und Werthenstein, in Alberswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zemp, Markus, in Gettnau, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Zemp, Kilian, von Wolhusen und Werthenstein, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gettnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zemp, Susann, von St. Stephan, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6682102, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
petZEBA GmbH, in Gettnau, CH-100.4.786.497-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 17, Publ. 5133202).
Statutenänderung:
08.05.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht durch Verrechnung mit einem Teil einer Forderung von CHF 80'000.00 und wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.05.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 636'746.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 188'221.52 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
petZEBA AG.
Sitz neu:
Alberswil.
Domizil neu:
Unterfeldstrasse 3, 6248 Alberswil.
Zweck neu:
Handel mit Tierfuttermitteln und Waren aller Art, einschliesslich Import und Export;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.08.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Markus, von Wolhusen und Werthenstein, in Gettnau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Zemp, Kilian, von Wolhusen und Werthenstein, in Gettnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6130108, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Kutschen-Kurmann GmbH, in Willisau, CH-100.4.787.517-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, S. 13, Publ. 4865658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zemp, Markus, von Wolhusen und Werthenstein, in Gettnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Zemp, Kilian, von Wolhusen und Werthenstein, in Gettnau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, Johann, von Willisau, in Willisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].