Caroline Zbären
domiciled in Kloten, from Lenk Active mandates: Reisecenter Plus Marketing & Services GmbH Connected persons: Hans Bruno Tanner, Markus Tanner, Christine Beatrice Bucher You can stay up to date through "Caroline Zbären", please log in or register free of charge.You are now following "Caroline Zbären"
Credit rating You can stay up to date through "Caroline Zbären", please log in or register free of charge.You are now following "Caroline Zbären"
|
Places where people with the name Caroline Zbären live
Sectors in which people with the name Caroline Zbären work
Services regarding public relations
Services regarding public relations
Private persons with the name Caroline Zbären
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Caroline Zbären
Publication number: 1073787, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Reisecenter Plus Marketing & Services GmbH, in Altendorf, CH-130.4.019.862-7, Talstrasse 24A, 8852 Altendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.09.2013.
Zweck:
Erbringung von Marketingdienstleistungen und Planung und Durchführung von Werbung für die Vermarktung von touristischen Leistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 4.9.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bucher-Tanner, Christine, von Urdorf und Eriswil, in Urdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zbären, Caroline, von Lenk, in Kloten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tanner, Hans Bruno, genannt Bruno, von Urdorf und Eriswil, in Urdorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tanner, Markus, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6561734, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Reisecenter Plus AG, in Urdorf, CH-020.3.033.378-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2009, S. 28, Publ. 4950482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Myriam, von Domat/Ems, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbären, Caroline, von Lenk, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Markus, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4831822, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Reisecenter Plus AG, in Urdorf, CH-020.3.033.378-5, Uetlibergstrasse 25, 8902 Urdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2008, 09.01.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Gestaltung, die Produktion und den Vertrieb von Werbemassnahmen im touristischen Bereich, inkl. den damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 12.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bucher-Tanner, Christine, von Urdorf und Eriswil, in Urdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willi, Myriam, von Domat/Ems, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbären, Caroline, von Lenk, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.