Dominik Max Zahno
domiciled in Cham, from Düdingen and Tafers Active mandates: ErfrischBar AG, Verein NEB Tierschutz and more Connected persons: Janosch Nietlispach, Ralph Buess, Stephan Othmar Kamer and more You can stay up to date through "Dominik Max Zahno", please log in or register free of charge.You are now following "Dominik Max Zahno"
Credit rating You can stay up to date through "Dominik Max Zahno", please log in or register free of charge.You are now following "Dominik Max Zahno"
|
Places where people with the name Dominik Max Zahno live
Sectors in which people with the name Dominik Max Zahno work
Mail order and retail e-commerce
Religious, political or secular associations
Other social services
Management of real estate portfolio properties
Services regarding management consulting
Fiduciary services
Mail order and retail e-commerce
Religious, political or secular associations
Other social services
Management of real estate portfolio properties
Services regarding management consulting
Fiduciary services
Private persons with the name Dominik Max Zahno
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dominik Max Zahno
Publication number: HR02-1005949876, Commercial Registry Office Zug, (170)
SWIL AG, in Zug, CHE-330.136.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, Publ. 3564117).
Firma neu:
SWIL AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SWIL SA en liquidation) (SWIL Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trinkler Minnes, Doris, von Menzingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahno, Dominik Max, genannt Dominik, von Tafers, in Cham, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005897593, Commercial Registry Office Zug, (170)
ErfrischBar GmbH, in Cham, CHE-213.904.739, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849680).
Statutenänderung:
21.11.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.11.2023 und Bilanz per 20.11.2023 mit Aktiven von CHF 20'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
ErfrischBar AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ErfrischBar SA) (ErfrischBar Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nietlispach, Janosch, von Beinwil (Freiamt), in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Buess, Ralph, von Wenslingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Zahno, Dominik, von Tafers, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005880691, Commercial Registry Office Zug, (170)
Verein NEB Tierschutz, in Zug, CHE-266.714.002, Poststrasse 14, 6300 Zug, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.09.2023.
Zweck:
Der Verein bezweckt die ideelle und finanzielle Unterstützung von Projekten aller Art im Tierschutz, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Der Verein ist sowohl politisch als auch konfessionell neutral. Der Verein ist ausschliesslich gemeinnützig tätig und verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke.
Mittel:
Mitgliederbeiträge sowie weitere Unterstützungsleistungen durch Gönner.
Eingetragene Personen:
Kamer, Stephan, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schertler, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Sylt (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahno, Dominik, von Tafers, in Cham, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.