Katherine Rong Xin
domiciled in Horgen, from USA Active mandates: Friends of CEIBS Stiftung, Wirtschaftskammer Schweiz-China and more Connected persons: Dominique Vincent Jacques Luc Turpin, Hong Wang, Frank Bournois and more You can stay up to date through "Katherine Rong Xin", please log in or register free of charge.You are now following "Katherine Rong Xin"
Credit rating You can stay up to date through "Katherine Rong Xin", please log in or register free of charge.You are now following "Katherine Rong Xin"
|
Places where people with the name Katherine Rong Xin live
Sectors in which people with the name Katherine Rong Xin work
Religious, political or secular associations
Associations and federations
Other services in education
Religious, political or secular associations
Associations and federations
Other services in education
Private persons with the name Katherine Rong Xin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Katherine Rong Xin
Publication number: HR02-1005899457, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CEIBS Switzerland AG, in Horgen, CHE-274.816.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352773).
Statutenänderung:
24.11.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ding, Yuan, französischer Staatsangehöriger, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hong, Wang, chinesische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Turpin, Dominique Vincent Jacques Luc, von Lausanne, in Lausanne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bournois, Frank, französischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jin, Hai, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Straw, Robert, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: amerikanischer Staatsangehöriger, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Xin, Katherine Rong, amerikanische Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Xin, Katherine, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zhang, Weijiong, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005872523, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Friends of CEIBS Stiftung, in Horgen, CHE-419.363.808, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2022, Publ. 1005597168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ding, Yuan, französischer Staatsangehöriger, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wang, Hong, chinesische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Präsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Turpin, Dominique V., von Lausanne, in Lausanne, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bournois, Frank, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Xin, Katherine Rong, amerikanische Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005309071, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zurich Institute of Business Education AG, Horgen, in Horgen, CHE-100.699.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686804).
Firma neu:
Zurich Institute of Business Education AG, Horgen in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.09.2021 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 09.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ding, Yuan, französischer Staatsangehöriger, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Straw, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Delegierter des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Xin, Katherine, amerikanische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].