Vera Felizistas Wyss
domiciled in Urdorf, from Safiental Active mandates: Wolfsmatt Treuhand GmbH, Storno Treuhand & Immobilien AG and more Connected persons: Jeremias Peter Wyss, Elvira Jäger, Martin Leiser and more You can stay up to date through "Vera Felizistas Wyss", please log in or register free of charge.You are now following "Vera Felizistas Wyss"
Credit rating You can stay up to date through "Vera Felizistas Wyss", please log in or register free of charge.You are now following "Vera Felizistas Wyss"
|
Places where people with the name Vera Felizistas Wyss live
Sectors in which people with the name Vera Felizistas Wyss work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Vera Felizistas Wyss
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Vera Felizistas Wyss
Publication number: HR02-1005005418, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Storno Treuhand & Immobilien AG, in Dietikon, CHE-101.564.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S.30, Publ. 5333498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leiser, Hans, von Grossaffoltern, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hans-Peter, von Safiental, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Versam, in Dietikon];
Wyss, Vera, von Safiental, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1960757, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Beateam GmbH, in Zürich, CHE-111.726.490, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2013, Publ. 7036520).
Statutenänderung:
20.01.2015.
Firma neu:
TreuhandKultur GmbH.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Wolfsmattstrasse 9, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im kaufmännischen Bereich, insbesondere die Führung von Buchhaltungen, Beratungen und Verwaltung im Liegenschaftenbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 22.06.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.06.2004 EDV-Hardware und -Software sowie Peripheriegeräte, wofür CHF 17'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruppert, Hans-Peter Werner, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hans Peter, von Safiental, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Versam, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Wyss, Vera Felizistas, von Safiental, in Dietikon, mit Einzelunterschrift.