Roger Wyler
domiciled in Frauenkappelen, from Linden Active mandates: Investas Beratungs AG, Investas AG Connected persons: Marc Zimmermann, Peter Boss, Christoph Hans Ulrich Oeri and more You can stay up to date through "Roger Wyler", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Wyler"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Wyler", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Wyler"
|
Places where people with the name Roger Wyler live
Sectors in which people with the name Roger Wyler work
Services for banks and credit institutions
Fund management
Services for banks and credit institutions
Fund management
Private persons with the name Roger Wyler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Wyler
Publication number: HR02-1005186756, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Handyman GmbH, in Bubikon, CHE-426.067.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, S.0, Publ. 6820362).
Statutenänderung:
30.04.2021.
Sitz neu:
Rüti (ZH).
Domizil neu:
Spitalstrasse 80, 8630 Rüti ZH. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Roger, von Münsingen, in Schänis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bubikon].
Publication number: 1230085, Commercial Registry Office Berne, (36)
Investas Beratungs AG, in Bern, CHE-112.960.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6997332).
Domizil neu:
Schützengässchen 5, 3011 Bern .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ENGEL COPERA AG, in Köniz, Revisionsstelle;
Gafner, Martin, von Beatenberg, in Ittigen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lafranchi, Patrick, von Maggia, in Zollikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Peter, von Grindelwald, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Michel, Werner, von Unterseen, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regli, Matthias, von Andermatt, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Roger, von Linden, in Frauenkappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 972227, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Premiersolutions GmbH, in Bubikon, CH-020.4.039.633-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 28, Publ. 4914940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kartal, Betul, von Münsterlingen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grottke, Peter Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Laupen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Wyler, Roger Marco, von Münsingen, in Bubikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].