Stefan Wurm
domiciled in Opfikon, from Germany Active mandates: Kameha Grand Glattpark Betriebsgesellschaft mbH Connected persons: Peter Mettler, Benedikt Theisen You can stay up to date through "Stefan Wurm", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Wurm"
Credit rating You can stay up to date through "Stefan Wurm", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Wurm"
|
Places where people with the name Stefan Wurm live
Sectors in which people with the name Stefan Wurm work
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Stefan Wurm
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stefan Wurm
Publication number: 3842637, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kameha Grand Glattpark Betriebsgesellschaft mbH, in Opfikon, CHE-443.856.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rath, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theisen, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wurm, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Peter, von Urnäsch, in Teufen (AR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1438321, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
K-STAR Holding AG, in Ermatingen, CHE-115.789.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2012, Publ. 6919168).
Statutenänderung:
17.03.2014.
Firma neu:
Wide Walls AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Onlineplattform sowie Handel mit Waren jeder Art. Weiter kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wurm, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1438315, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GreenGreenHotels AG, bisher in Zürich, CHE-115.945.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, Publ. 6329932).
Gründungsstatuten:
08.02.2011.
Statutenänderung:
17.03.2014.
Sitz neu:
Ermatingen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 20b, 8272 Ermatingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wurm, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kögel, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer-Schlichtegroll, Christopher Franz-Gustaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].