Therese Wüthrich
domiciled in Lenzburg, from Beinwil am See Active mandates: Fred Senn AG Connected persons: Guy Armand Haagen You can stay up to date through "Therese Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Therese Wüthrich"
Credit rating You can stay up to date through "Therese Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Therese Wüthrich"
|
|
Therese Wüthrich
domiciled in Bern, from Eggiwil Active mandates: eFeF-Verlag AG Connected persons: Katharina Neuhaus, Eva Agnes Zulauf-Keller, Doris Stump You can stay up to date through "Therese Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Therese Wüthrich"
Credit rating You can stay up to date through "Therese Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Therese Wüthrich"
|
|
Therese Wüthrich
domiciled in Russikon, from Trub Active mandates: 1A Immo-Dienstleistungen GmbH Connected persons: Adrian Jan Wüthrich You can stay up to date through "Therese Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Therese Wüthrich"
Credit rating You can stay up to date through "Therese Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Therese Wüthrich"
|
Places where people with the name Therese Wüthrich live
Sectors in which people with the name Therese Wüthrich work
Cleaning of buildings
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Facility management
Cleaning of buildings
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Facility management
Private persons with the name Therese Wüthrich
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Therese Wüthrich
Publication number: HR02-1005770180, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Warmbächli, in Bern, CHE-401.183.690, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844288).
Statutenänderung:
24.06.2021. 23.06.2022.
Domizil neu:
Holligerhof 8, 3008 Bern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft Warmbächli bezweckt, ihren Mitgliedern Wohn- und Gewerberaum zur Verfügung zu stellen durch: a. Erwerb von Liegenschaften, Bauland und Baurechten;
b. Bereitstellung von Wohnraum in unterschiedlichen Wohnformen zur Ermöglichung von selbstbestimmtem, gemeinschaftlichem und kostengünstigem Wohnen für ihre Mitglieder;
c. Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Nutzung für Gewerbe und Kultur zur Unterstützung des Hauptzwecks gemäss Buchstabe b;
d. Förderung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens und der gegenseitigen Solidarität von Menschen mit Unterschieden z. B. nach Herkunft, Alter, sozialen Bedürfnissen und ökonomischen Möglichkeiten, sowie Förderung der gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur;
e. Schaffung von umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Wohn- und Arbeitsverhältnissen im Sinne der 2000-Watt-Gesellschaft;
f. Ideelle und materielle Unterstützung von Bestrebungen, welche die Bereitstellung von Wohn- und Gewerberaum i.S. der Buchstaben b. bis e. zum Ziel haben. Die Tätigkeit der Genossenschaft Warmbächli ist gemeinnützig und nicht gewinnstrebend.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, durch Zirkular oder elektronisch. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 04.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willimann, Tobias, von Triengen, in Bern, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Therese, von Eggiwil, in Bern, Co-Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissbühler, Stefan, von Lauperswil, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunsch, Matthias, von Aarau, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nauen, Mechthilde, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebsamen, Susanne, von Zürich, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fanghänel, Ilja, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dancet, Bernadette, von Genève, in Bern, Co-Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köhli, Alexander, von Kallnach, in Bern, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dilly, Christiane, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Alwin, von Utzenstorf, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hardegger, Nico, von Gams, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nafzger, Edith, von Uetendorf, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Florian, von Wetzikon (ZH), in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nötzli, Daniela, von Oetwil an der Limmat, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle;
Picamoles, Didier, von Madiswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005708543, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Fred Senn AG, in Basel, CHE-113.547.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, S.0, Publ. 2036275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Fred, von Basel und Bennwil, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Therese, von Beinwil am See, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004943426, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Alterswohnungen Zäziwil, in Zäziwil, CHE-109.983.356, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Therese, von Trub, in Oberthal, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Flühmann, Walter, von Murten, in Zäziwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Philipp, von Langnau im Emmental, in Zäziwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Tanner, Samuel, von Köniz, in Zäziwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hirschi, Urs, von Schangnau, in Zäziwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schüpbach-Stillhard, Britta Sonja Anita, von Mirchel, in Zäziwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zbinden, Christoph, von Guggisberg, in Oberthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofstetter, Sandra, von Wohlen bei Bern, in Oberdiessbach, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Grosshöchstetten].