Martin Würsch
domiciled in Hausen, from Beckenried Active mandates: Emch+Berger WSB AG Connected persons: Rebekka Fackler, Reto Käch, Kilian Staub and more You can stay up to date through "Martin Würsch", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Würsch"
Credit rating You can stay up to date through "Martin Würsch", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Würsch"
|
Places where people with the name Martin Würsch live
Sectors in which people with the name Martin Würsch work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Martin Würsch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Würsch
Publication number: HR02-1005805145, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wipfli & Partner AG, in Ebikon, CHE-105.980.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398347).
Statutenänderung:
19.07.2023.
Firma neu:
Scherer Ingenieur AG.
Sitz neu:
Hochdorf.
Domizil neu:
Oberfeldhöhe 14, 6280 Hochdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Wahrnehmung von Verwaltungsrats- und Stiftungsratsmandaten, sowie Dienstleistungen auf dem Gebiet des Bau-Ingenieurwesens. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, finanzieren, bebauen und/oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freyenmuth, Ulrich, von Felben-Wellhausen und Frauenfeld, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casserini, Flavio, von Sursee, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinrich, Jörg, von Unterägeri, in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppeli, Hanspeter, von Mühlau, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nufer, Robert, von Ebikon und Sarnen, in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Nicolas, von Wittinsburg, in Aarberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schurtenberger, Pius, von Malters, in Neuenkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Corinne, von Buchrain, in Ballwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strehler, Markus, von Aadorf, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Erwin, von Malters, in Malters, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsch, Martin, von Beckenried, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwyssig, Roger, von Sisikon, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Martin, von Hochdorf, in Hochdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scherer, Margaretha, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004592698, Commercial Registry Office Berne, (36)
Selecta AG, in Kirchberg (BE), CHE-105.968.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004516163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mohler, Hans Peter, von Diegten, in Aarburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsch, Martin, von Emmetten, in Laupen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagel, Patric, von Vernier, in Petit-Lancy (Lancy), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004547181, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Anna und Paul Bucher-Gossweiler-Stiftung, in Zürich, CHE-114.471.688, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsch, Martin, von Beckenried, in Hausen AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürzeler, Cornelia, von Gretzenbach, in Winznau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.