Roland D. Woodtli
domiciled in Sissach, from Oftringen Active mandates: Woodtli Immobilien-Treuhand, Acquista Roland D. Woodtli Connected persons: Sandra Woodtli-Rüsch, Hans Woodtli You can stay up to date through "Roland D. Woodtli", please log in or register free of charge.You are now following "Roland D. Woodtli"
Credit rating You can stay up to date through "Roland D. Woodtli", please log in or register free of charge.You are now following "Roland D. Woodtli"
|
Places where people with the name Roland D. Woodtli live
Sectors in which people with the name Roland D. Woodtli work
Management of real estate portfolio properties
Market and opinion research services
Management of real estate portfolio properties
Market and opinion research services
Private persons with the name Roland D. Woodtli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland D. Woodtli
Publication number: HR02-1004452310, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Hasdrubal AG, in Basel, CHE-104.026.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2007, Publ. 3923254).
Statutenänderung:
07.08.2018. Gemäss Erklärung vom 07.08.2018 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doppler, Guido, von Basel, in Hütten ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG, in Basel, Revisionsstelle;
Woodtli, Roland D., von Oftringen, in Sissach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burckhardt, Leonhard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Burckhardt, Prof. Dr. Leonhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann Doppler, Daniela, von Wädenswil, in Hütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6298534, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Acquista AG, in Aesch BL, CH-241.3.004.984-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2009, S. 5, Publ. 5357490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woodtli, Roland D., von Oftringen, in Sissach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5357490, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Acquista AG, in Aesch BL, CH-241.3.004.984-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S. 7, Publ. 5067850).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Reto, von Davos, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Daniel, von Läufelfingen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Woodtli, Roland D., von Oftringen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.