Hanspeter Wolf
domiciled in Zürich, from Berg (SG) Active mandates: DIAMOS Suisse AG in Liquidation, Appway AG Connected persons: Philippe Michel Jean-Charles Bongrand, Faqihuddin Bin Mustaffa Muhammad You can stay up to date through "Hanspeter Wolf", please log in or register free of charge.You are now following "Hanspeter Wolf"
Credit rating You can stay up to date through "Hanspeter Wolf", please log in or register free of charge.You are now following "Hanspeter Wolf"
|
Places where people with the name Hanspeter Wolf live
Sectors in which people with the name Hanspeter Wolf work
IT services
IT services
Private persons with the name Hanspeter Wolf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hanspeter Wolf
Publication number: HR02-1004776502, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gebr. Bräm AG, in Zürich, CHE-105.836.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2012, S.0, Publ. 6864728).
Statutenänderung:
21.11.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung sämtlicher Elektro- und Telefoninstallationen sowie der Handel von zugehörigen Apparaten und Fabrikaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich (inkl. E-Mail).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Hanspeter, von Altishofen, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prüssing, Mathias, von Bern, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagedorn, Peter, von Volketswil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walti, Gérald, von Seon, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Reto, von Altishofen, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG (CHE-107.843.193), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG].
Publication number: 975592, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gebr. Bräm AG, in Zürich, Projektierung und Ausführung sämtlicher Elektro- und Telefoninstallationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.1995, S. 931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Lorenz, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Hanspeter, von Altishofen, in Dänikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Miriam, von Uster, in Uster, mit Einzelprokura.
Publication number: 743790, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IOGRAM AG, in Zürich, Entwicklung und Wartung von und Handel mit Computerhardware und Computersoftware, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2002, S. 17, Publ. 710244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brupbacher, Oliver, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Hanspeter, von Berg SG, in Bergdietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.