Harry L. Wohlgroth
domiciled in Horgen, from Zürich Active mandates: Wohlgroth Immobilien AG Connected persons: David Bodmer, Marianne Kübler-Wohlgroth You can stay up to date through "Harry L. Wohlgroth", please log in or register free of charge.You are now following "Harry L. Wohlgroth"
Credit rating You can stay up to date through "Harry L. Wohlgroth", please log in or register free of charge.You are now following "Harry L. Wohlgroth"
|
Places where people with the name Harry L. Wohlgroth live
Sectors in which people with the name Harry L. Wohlgroth work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Harry L. Wohlgroth
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Harry L. Wohlgroth
Publication number: HR02-1005888352, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohlgroth Immobilien AG, in Schwerzenbach, CHE-102.657.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2000, S.8517).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlgroth, Harry, von Zürich, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Bodmer, David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kübler, Marianne, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].
Publication number: 5119340, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohlgroth AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.928.978-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 29, Publ. 4908492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlgroth, Harry, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Olaf, von Bischofszell, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildberger, Rolf, von Neunkirch, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4233548, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohlgroth AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.928.978-6, Fabrikation von Geräten für die Messung von Gasen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 28, Publ. 3159360).
Statutenänderung:
22.11.2007.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und Handel mit Geräten und Zubehör für die Messung von Gasen und anderen Medien sowie für die Druckregulierung sowohl für die öffentliche und die private Gasversorgung als auch für industrielle und gewerbliche Gasanwender. Die Gesellschaft kann Immobilien, Immobiliarrechte, Konzessionen, Wasserrechte, Patente und Lizenzen erwerben, veräussern, pachten und verpachten, Fabriken erstellen oder einrichten, sich an anderen Fabrikations- und Handelsunternehmungen in irgendwelcher Form beteiligen und überhaupt alle Rechtsgeschäfte tätigen, die zur Erreichung und Förderung des Geschäftszweckes geeignet erscheinen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Missak, Pal, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Christian, von Rothrist, in Seuzach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmünder, Reto, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Olaf, von Bischofszell, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlgroth, Harry, von Zürich, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, mit Einzelunterschrift];
Curator Revision, in Zürich, Revisionsstelle.