Adrian Woerz
domiciled in Hausen am Albis, from Escholzmatt-Marbach Active mandates: aventinus AG, netz3 AG and more Connected persons: Roman Zwicky, Stefan Naumann, Tobias Naumann and more You can stay up to date through "Adrian Woerz", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Woerz"
Credit rating You can stay up to date through "Adrian Woerz", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Woerz"
|
Places where people with the name Adrian Woerz live
Sectors in which people with the name Adrian Woerz work
Beverage production (with alcohol)
IT services
Beverage production (with alcohol)
IT services
Private persons with the name Adrian Woerz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Adrian Woerz
Publication number: HR02-1004604166, Commercial Registry Office Zug, (170)
Eisbock GmbH, in Zug, CHE-371.144.559, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004515097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Tobias, von Rietheim, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Suter, Lukas, von Aesch (ZH), in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwicky, Roman, von Glarus Nord, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
aventinus AG (CHE-486.881.503), in Oberägeri, Gesellschafterin, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Woerz, Adrian, von Escholzmatt-Marbach, in Hausen am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1004521102, Commercial Registry Office Zug, (170)
aventinus AG, in Oberägeri, CHE-486.881.503, Im Böschi 19, 6315 Oberägeri, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2018.
Zweck:
Herstellung, Vertrieb und Handel mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken jeglicher Art, insbesondere Biere und/oder bierähnlichen Getränken sowie Erfrischungsgetränke aller Art, Führung von Gastwirtschaftsbetrieben, Förderung von kulturellen Veranstaltungen aller Art;
ferner Erbringung von Beratungsdienstleistungen und Schulungen betreffend Herstellung von Bieren oder bierähnlichen Getränken;
Vermietung von Geräten für die Herstellung von Bieren und/oder bierähnlichen Getränken sowie Erfrischungsgetränken aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Einschreibebrief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 30.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Woerz, Adrian, von Escholzmatt-Marbach, in Hausen am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zwicky, Roman, von Glarus Nord, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004515097, Commercial Registry Office Zug, (170)
Eisbock GmbH, in Zug, CHE-371.144.559, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3446783).
Statutenänderung:
19.11.2018.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 24'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woerz, Adrian, von Escholzmatt-Marbach, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Frei, Tobias, von Rietheim, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Suter, Lukas, von Aesch (ZH), in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zwicky, Roman, von Glarus Nord, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.