Norbert Werner Winterberg
domiciled in Bolligen, from Roggliswil Active mandates: WJP Management & Consulting GmbH Connected persons: Felix Ernst Jakob, Christoph Fritz Thomet You can stay up to date through "Norbert Werner Winterberg", please log in or register free of charge.You are now following "Norbert Werner Winterberg"
Credit rating You can stay up to date through "Norbert Werner Winterberg", please log in or register free of charge.You are now following "Norbert Werner Winterberg"
|
Places where people with the name Norbert Werner Winterberg live
Sectors in which people with the name Norbert Werner Winterberg work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Norbert Werner Winterberg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Norbert Werner Winterberg
Publication number: HR02-1005248606, Commercial Registry Office Berne, (36)
WJP Management & Consulting GmbH, in Bern, CHE-204.567.442, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963167).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Felix Ernst, von Lauperswil, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Thomet, Christoph Fritz Dr., von Neuenegg, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Winterberg, Norbert Werner, von Roggliswil, in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1004963167, Commercial Registry Office Berne, (36)
WJP Management & Consulting GmbH, in Bern, CHE-204.567.442, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957793).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Felix Ernst, von Lauperswil, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bolligen];
Winterberg, Norbert Werner, von Roggliswil, in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bern].
Publication number: 4395883, Commercial Registry Office Zug, (170)
Green Impact Holding AG, in Zug, CHE-261.985.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263725).
Statutenänderung:
02.07.2018.
Firma neu:
Livinguard AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Livinguard Ltd). [gestrichen: Mit Erklärung vom 06.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hütte, Martin, von Ebikon, Luzern und Zug, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winterberg, Norbert, von Roggliswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Jules Albert, von Glarus Nord, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chokhani, Manish, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Civelli, Carlo, von Zürich, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurien, Ashok, indischer Staatsangehöriger, in Delhi (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McMahon, Kenneth John, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nanavati, Ajay, indischer Staatsangehöriger, in Bangalore (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle.