Adrian Dario Winter
domiciled in Schindellegi, from Zürich Active mandates: Circle 4 Motors AG, Peak Pro AG and more Connected persons: Yves Örbaek Hunziker, Vito Monardo, Giacomo Arce and more You can stay up to date through "Adrian Dario Winter", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Dario Winter"
Credit rating You can stay up to date through "Adrian Dario Winter", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Dario Winter"
|
Places where people with the name Adrian Dario Winter live
Sectors in which people with the name Adrian Dario Winter work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Operation of other financial institutions
Data processing and hosting services
Other services in education
Sport services
Management of real estate portfolio properties
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Operation of other financial institutions
Data processing and hosting services
Other services in education
Sport services
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Adrian Dario Winter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Adrian Dario Winter
Publication number: HR02-1006113568, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Circle 4 Motors AG, in Zürich, CHE-108.373.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2024, Publ. 1006102157).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Adrian, von Zürich, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hunziker, Yves Örbaek, von Kirchleerau, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Monardo, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1006109108, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Peak Pro AG (Peak Pro SA) (Peak Pro Ltd), in Feusisberg, CHE-379.050.229, Firststrasse 15, 8835 Feusisberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.08.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.08.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Winter, Adrian Dario, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006102157, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oil & Rust Motors AG, in Zürich, CHE-108.373.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197703).
Statutenänderung:
31.07.2024.
Firma neu:
Circle 4 Motors AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Martin Daniel, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Adrian, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.