Karin Willi
domiciled in Liebefeld, from Hitzkirch Active mandates: Swiss Histo Tech (SHT) Connected persons: Lara Mattei, Gilda-Maria Trachsel, Rita Hubschmid and more You can stay up to date through "Karin Willi", please log in or register free of charge.You are now following "Karin Willi"
Credit rating You can stay up to date through "Karin Willi", please log in or register free of charge.You are now following "Karin Willi"
|
|
Karin Willi
domiciled in Staufen, from Germany Active mandates: BVF, Bau-, Verwaltungs-, Finanzierungs- und Treuhand AG Connected persons: Flavia Gentili, Claudia M. Mordasini, Pascal Monnier You can stay up to date through "Karin Willi", please log in or register free of charge.You are now following "Karin Willi"
Credit rating You can stay up to date through "Karin Willi", please log in or register free of charge.You are now following "Karin Willi"
|
Places where people with the name Karin Willi live
Sectors in which people with the name Karin Willi work
Other services in education
Management of real estate portfolio properties
Other services in education
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Karin Willi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karin Willi
Publication number: HR02-1006110123, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
BVF, Bau-, Verwaltungs-, Finanzierungs- und Treuhand AG, in Basel, CHE-107.995.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005165235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Manfred, von Bubendorf, in Reigoldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Staufen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005977220, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Histo Tech (SHT), bisher in Basel, CHE-110.189.477, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3728237).
Statutenänderung:
17.05.2019. 04.11.2023.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o Pathologie Länggasse, Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen.
Weitere Adressen:
Postfach, 3097 Liebefeld.
Zweck neu:
Die Ziele der Gesellschaft sind: Die Weiterbildung auf dem Gebiet der Histologie Technik und angrenzenden Bereichen der Histologie zu fördern, anzuregen, zu vermitteln und auszubauen;
Workshops zur Bearbeitung verschiedenster Aspekte der Histologie zu veranstalten;
durch die Organisation von Tagungen, Symposien etc. Wissen und Informationen über die Histologie-Technik zu vermitteln und auszutauschen;
Publikationen im eigenen Organ zu veröffentlichen;
das Durchführen freiwilliger Qualitätskontrollen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Rajfa, von Bachenbülach, in Niederhasli, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Economou, Mary, zyprische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter-Pulfer, Marianne, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van Geesink, Angelique, niederländische Staatsangehörige, in Suhr, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trachsel, Gilda-Maria, von Rüeggisberg, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Trachsel, Gilda Maria, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Willi, Karin, von Hitzkirch, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dugonjic, Jovana, von Staufen, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hubschmid, Rita, von Ostermundigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattei, Lara, von Arbedo-Castione, in Locarno, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 7100452, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Swiss Histo Tech (SHT), in Basel, CH-270.6.000.514-1, Verein (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2008, S. 6, Publ. 4705942).
Domizil neu:
c/o Prof. Dr. Markus Tolnay, Institute of Pathology, Schönbeinstr. 40, 4031 Basel.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sordet, Jessica, von Conthey, in Penthalaz, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Economou, Mary, zyprische Staatsangehörige, in Bern, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Carmen, von Gams, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fitze, Nadja, von Volketswil, in Kloten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Karin, von Hitzkirch, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.