Johannes Willi
domiciled in Schiers, from Schiers Active mandates: Willi Hoch- und Tiefbau AG Connected persons: Joos Willi, Alice Willi-Wolf, Andres Willi You can stay up to date through "Johannes Willi", please log in or register free of charge.You are now following "Johannes Willi"
Credit rating You can stay up to date through "Johannes Willi", please log in or register free of charge.You are now following "Johannes Willi"
|
Places where people with the name Johannes Willi live
Sectors in which people with the name Johannes Willi work
General structural engineering
General structural engineering
Private persons with the name Johannes Willi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Johannes Willi
Publication number: HR02-1005208961, Commercial Registry Office Graubünden
Willi Hoch- und Tiefbau AG, in Grüsch, CHE-106.066.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005196685).
Statutenänderung:
19.05.2021.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 19.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Joos, von Schiers, in Grüsch, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schiers];
Willi, Johannes, von Schiers, in Schiers, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Willi-Wolf, Alice, von Luzein und Schiers, in Grüsch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6183204, Commercial Registry Office Berne, (36)
Naturkundliche Sammlung Oberhasli Hans Lanz, in Meiringen, CH-092.7.002.935-2, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2007, S. 6, Publ. 4257178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Johannes, von Hasliberg, in Hasliberg Wasserwendi (Hasliberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaun-Staub, Ruth, von Meiringen und Menzingen, in Unterseen, Revisionsstelle;
Sidler, Jean-Paul, von Zug und Hünenberg, in Meiringen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Bergen, Monika, von Hasliberg und Diegten, in Hasliberg Goldern (Hasliberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann + Bacher Treuhand AG (CH-092.3.006.852-9), in Meiringen, Revisionsstelle.
Publication number: 4257178, Commercial Registry Office Berne, (36)
Naturkundliche Sammlung Oberhasli Hans Lanz, in Meiringen, CH-092.7.002.935-2, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 04.11.2003, S. 4, Publ. 1242390).
Domizil neu:
Lenggasse 19, 3860 Meiringen.
Postadresse:
c/o Joseph Häfliger, Stiftungsratspräsident, Boden, 3864 Guttannen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gossweiler, Walter Fritz, von Neftenbach, in Meiringen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz-Wälchli, Klara Hedwig, von Dürrenroth, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lanz, Verena, von Dürrenroth, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Bergen, Werner, von Hasliberg, in Unterbach BE (Meiringen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Johannes, von Hasliberg, in Hasliberg Wasserwendi (Hasliberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Therese, von Schattenhalb, in Willigen (Schattenhalb), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streich, Urs, von Innertkirchen, in Gadmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brog-Zulliger, Susanne, von Hasliberg und Madiswil, in Innertkirchen, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaun-Staub, Ruth, von Meiringen und Menzingen, in Unterseen, Revisionsstelle;
Sidler, Jean-Paul, von Zug und Hünenberg, in Meiringen, Revisionsstelle.