Silvan Wild
domiciled in Herisau, from Appenzell Active mandates: Wildwings GmbH Connected persons: Styliani Wild You can stay up to date through "Silvan Wild", please log in or register free of charge.You are now following "Silvan Wild"
Credit rating You can stay up to date through "Silvan Wild", please log in or register free of charge.You are now following "Silvan Wild"
|
Places where people with the name Silvan Wild live
Sectors in which people with the name Silvan Wild work
Repair and installation of machines and equipment
Repair and installation of machines and equipment
Private persons with the name Silvan Wild
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Silvan Wild
Publication number: HR01-1005385564, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Wildwings GmbH, in Herisau, CHE-289.734.168, Schlossstrasse 34, 9100 Herisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Service- und Reparaturarbeiten an Flugzeugen. Dazu gehört auch die Restauration von Oldtimer-Flugzeugen, sowie der Handel mit dazugehörenden Ersatzteilen und Produkten, sowie An- und Verkauf von Fluggeräten. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussem und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.01.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wild, Silvan, von Appenzell, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wild, Styliani, von Appenzell, in Herisau, mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1005126751, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sea Shepherd Switzerland, in Zürich, CHE-140.547.653, Verein (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Silvan, von Appenzell, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küpfer Sessa, Ingeborg Susan, von Bern, in Genève, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Gaar, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004544799, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sea Shepherd Switzerland, in Zürich, CHE-140.547.653, Triemlistrasse 110, 8047 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2014. 31.01.2017.
Zweck:
Zweck des Vereins ist der Umweltschutz.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
die Durchführung wissenschaftlicher und populärer Informationsveranstaltungen, welche Bildung im Bereich der Ökologie fördern, insbesondere, jedoch nicht ausschliesslich im Hinblick auf Meeres- und Wasserökologie;
Massnahmen, die der Erhaltung und dem Schutz lebender Organismen dienen und die Zerstörung von Meeresflora und Meeresfauna verhindern;
Veranstaltungen und Massnahmen jeder Art, die dazu dienen, das Recht zukünftiger Generationen auf eine gesunde Umwelt zu schützen, insbesondere, aber nicht ausschliesslich die Artenvielfalt der Ökosysteme der Meere;
die Veröffentlichung von Dokumenten über illegale Eingriffe in weltweite Ökosysteme sowie nationale und internationale Naturschutzgesetze;
die Erkundung solcher illegaler Aktivitäten auf hoher See und deren Dokumentation sowie die öffentliche Aufklärung über die Folgen solcher Eingriffe;
die Unterstützung jeder anderen gemeinnützigen Organisation in EU, die in diesem Sinne tätig ist, und mit "Sea Shepherd Switzerland" zusammenarbeitet. Der Verein ist selbstlos tätig;
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die vereinsmässigen Zwecke verwendet werden.
Mittel:
Zuwendungen oder Vermächtnisse, Erlös aus den Vereinsaktivitäten, Subventionen von öffentlichen Stellen.
Eingetragene Personen:
Cornelissen, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Almere (NL), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Maspoli Taylor, Natalie, von Mendrisio, in Mendrisio, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Engel, Oliver, von Fischbach-Göslikon, in Comano, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wild, Silvan, von Appenzell, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.