Hans-Frank Wiesner
domiciled in Nauheim, from Germany Active mandates: Unisys Investments GmbH, Unisys (Schweiz) GmbH Connected persons: Cassandra Becker-Smith, Daniel Schnyder, Michael David Aepli and more You can stay up to date through "Hans-Frank Wiesner", please log in or register free of charge.You are now following "Hans-Frank Wiesner"
Credit rating You can stay up to date through "Hans-Frank Wiesner", please log in or register free of charge.You are now following "Hans-Frank Wiesner"
|
Places where people with the name Hans-Frank Wiesner live
Sectors in which people with the name Hans-Frank Wiesner work
Fiduciary services
IT services
Fiduciary services
IT services
Private persons with the name Hans-Frank Wiesner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans-Frank Wiesner
Publication number: 4455286, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Unisys (Schweiz) AG, in Basel, CH-270.9.000.189-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2007, S. 5, Publ. 4066800).
mit Hauptsitz in:
Thalwil (HR Zürich).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-020.3.927.402-2.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichener Statutenvermerk aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: NB. Statutenänderung am Hauptsitz (Tagebuch-Nr. 287 vom 14.01.1994)].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen im Hauptregister am Hauptsitz: 21.11.1929].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helwin, Erich, von Bern, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Roland, französischer Staatsangehöriger und von Lüterkofen-Ichertswil, in Leymen (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesner, Hans-Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Nauheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronchetti, Peter, von Reiden, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoppe, Jasmine, von Rheinfelden, in Boppelsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anzböck, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lohri, Jürg, von Tägertschi, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cristoni, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Muntelier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2886368, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Unisys (Schweiz) AG, in Basel, CH-270.9.000.189-7, Datenverarbeitungs-Geräte usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2004, S. 5, Publ. 2480560).
mit Hauptsitz in:
Thalwil (HR Zürich).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüssli, Alfred, von Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandstetter, Helmut, von Kloten, in Kyburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lohri, Jürg, von Tägertschi, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Gränicher, Susanne, von Luzern und Röthenbach im Emmental, in Greppen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesner, Hans-Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Nauheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.