Dr. med. Andreas Weymann
domiciled in Küssnacht am Rigi, from Entlebuch and Schüpfheim Active mandates: Virtamed AG, Pro Guarda and more Connected persons: Daniel Bachofen, Thomas Lott-Stroe, Elisabet Lund and more You can stay up to date through "Dr. med. Andreas Weymann", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. med. Andreas Weymann"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. med. Andreas Weymann", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. med. Andreas Weymann"
|
Places where people with the name Andreas Weymann live
Sectors in which people with the name Andreas Weymann work
Research and development
Religious, political or secular associations
Operation of general healthcare facilities
Operation of medical and dental practices
Research and development
Religious, political or secular associations
Operation of general healthcare facilities
Operation of medical and dental practices
Private persons with the name Andreas Weymann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Weymann
Publication number: HR02-1005244878, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Virtamed AG, in Schlieren, CHE-113.865.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963077).
Statutenänderung:
27.05.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Wahl des Verwaltungsrates schriftlich durch Brief oder auf elektronischem Weg (E-Mail), ansonsten im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Melanie, von Kriens, in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oelhafen, Markus Emil, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weymann, Andreas, von Entlebuch, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kriebel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005129794, Commercial Registry Office Graubünden
Pro Guarda, in Scuol, CHE-100.661.107, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499688).
Domizil neu:
c/o Urs Padrun, Jassetta 89, 7545 Guarda.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Maria Louise, von Eschenbach LU, in Guarda, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Florin, Nicolas Luzi, von Klosters-Serneus, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrensberger, Heinz, von Zürich, in Opfikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Könz, Andrea, von Scuol, in Val Müstair, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Scuol];
Steiner, Markus, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weymann, Dr. Andreas, genannt Andy, von Entlebuch, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004779333, Commercial Registry Office Zug, (170)
Smith & Nephew Orthopaedics AG, in Baar, CHE-107.345.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weymann, Andreas, genannt Andy, von Schüpfheim, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cologna, Peter, von Füllinsdorf, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Paintner-Hanson, Dr. Beate Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in Bertschikon, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Phiri, Clifton, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Mellingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Monika, von Küblis, in Hünenberg, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppler, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Steinhausen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.