Barbara Wenk-Werthemann
domiciled in Binningen, from Basel Active mandates: Paulus-Fonds Connected persons: Luzius Müller, Thomas Flückiger, Regine Gysin and more You can stay up to date through "Barbara Wenk-Werthemann", please log in or register free of charge.You are now following "Barbara Wenk-Werthemann"
Credit rating You can stay up to date through "Barbara Wenk-Werthemann", please log in or register free of charge.You are now following "Barbara Wenk-Werthemann"
|
Places where people with the name Barbara Wenk-Werthemann live
Sectors in which people with the name Barbara Wenk-Werthemann work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Barbara Wenk-Werthemann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Barbara Wenk-Werthemann
Publication number: HR02-1004944716, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Aí&Bí GmbH, in Binningen, CHE-179.462.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, S.0, Publ. 1220595).
Firma neu:
Aí&Bí GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Schaffner, Andrea, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wenk-Werthemann, Barbara, von Basel, in Binningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1220595, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Aí&Bí GmbH, in Binningen, CHE-179.462.275, Kernmattstrasse 23, 4102 Binningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art sowie das Anbieten von Dienstleistungen im Bereich von Events und Lifestyle Management. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Briefe, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 29.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Müller-Schaffner, Andrea, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wenk-Werthemann, Barbara, von Basel, in Binningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4932512, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Paulus-Fonds, in Basel, CH-270.7.001.294-5, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2005, S. 6, Publ. 3156964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nertz, Catherine, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehinger, Oliver, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenk-Werthemann, Barbara, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christ-Birkhäuser, Salome, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kriesemer-Staehelin, Charlotte, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CH-270.3.002.953-5), in Basel, Revisionsstelle.