Philippe Oswald Welti
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Share-an-Ambassador / Geopolitik von Experten, INDIARY FOUNDATION and more Connected persons: Daniel Woker, Yves Cywie, Daniel André Emery and more You can stay up to date through "Philippe Oswald Welti", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Oswald Welti"
Credit rating You can stay up to date through "Philippe Oswald Welti", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Oswald Welti"
|
Places where people with the name Philippe Oswald Welti live
Sectors in which people with the name Philippe Oswald Welti work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Philippe Oswald Welti
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philippe Oswald Welti
Publication number: HR02-1005294664, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Jacaranda Holidays GmbH, in Wattwil, CHE-116.224.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2019, Publ. 1004712137).
Firma neu:
Jacaranda Holidays GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.09.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Philippe, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Welti, Tamar, von Amriswil, in Tavira (PT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4061911, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Jacaranda Holidays GmbH, in Wattwil, CHE-116.224.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3999341). Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Nachtrag].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Isa, von Zürich, in Ebnat-Kappel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Philippe, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Welti, Tamar, von Amriswil, in Tavira (PT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3999341, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Jacaranda Holidays GmbH, in Wattwil, CHE-116.224.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1209039).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Isa, von Zürich, in Ebnat-Kappel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Welti, Philippe, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.