Meinrad Weiss
domiciled in Baar, from Laufenburg Active mandates: BauZug AG, Wohnbaugenossenschaft Familie Baar Connected persons: Yolanda Krall-Weiss, Thomas Gwerder, Irene Suter and more You can stay up to date through "Meinrad Weiss", please log in or register free of charge.You are now following "Meinrad Weiss"
Credit rating You can stay up to date through "Meinrad Weiss", please log in or register free of charge.You are now following "Meinrad Weiss"
|
Places where people with the name Meinrad Weiss live
Sectors in which people with the name Meinrad Weiss work
Construction of buildings
Management of real estate portfolio properties
Construction of buildings
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Meinrad Weiss
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Meinrad Weiss
Publication number: HR02-1005949785, Commercial Registry Office Zug, (170)
baujoker gmbh, in Risch, CHE-115.208.449, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felber, Sascha, von Nottwil, in Abtwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Weiss, Meinrad, von Laufenburg, in Baar, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baffa, Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publication number: HR02-1004789393, Commercial Registry Office Zug, (170)
BauZug AG, in Baar, CHE-114.413.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S.24, Publ. 4846354).
Statutenänderung:
11.12.2019.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Meinrad, von Laufenburg, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Sulz (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Krall-Weiss, Yolanda, von Zug und Laufenburg, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004720455, Commercial Registry Office Zug, (170)
baujoker gmbh, in Risch, CHE-115.208.449, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479381).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baffa, Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felber, Sascha, von Nottwil, in Abtwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Heinrich, Pascal, von Unterägeri, in Baar, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Weiss, Meinrad, von Laufenburg, in Baar, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 500.00.