Katharina Weiss
domiciled in Mellingen, from Arbon Active mandates: Küchenwerkstatt AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Katharina Weiss", please log in or register free of charge.You are now following "Katharina Weiss"
Credit rating You can stay up to date through "Katharina Weiss", please log in or register free of charge.You are now following "Katharina Weiss"
|
Places where people with the name Katharina Weiss live
Sectors in which people with the name Katharina Weiss work
Mail order and retail e-commerce
Mail order and retail e-commerce
Private persons with the name Katharina Weiss
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Katharina Weiss
Publication number: HR02-1004810883, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Küchenwerkstatt AG, in Zollikon, CHE-112.993.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004561699).
Statutenänderung:
16.01.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 22, 8001 Zürich.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Oberdorfstrasse 22, 8001 Zürich].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Katharina, von Arbon, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].
Publication number: 2788867, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GOURMETVERSAND AG, bisher in Beromünster, CHE-112.993.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2014Publ. 1432919).
Gründungsstatuten:
23.06.2006.
Statutenänderung:
01.04.2016.
Firma neu:
Küchenwerkstatt AG.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Alte Landstrasse 86, 8702 Zollikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Patrick, von Arbon, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Katharina, von Arbon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1761033, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rudolf Weiss lic.iur. Wirtschaftsjurist + Partner AG, in Mönchaltorf, CHE-107.971.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 26, Publ. 5661598).
Statutenänderung:
03.10.2014.
Firma neu:
SWISS AEROBOTICS AG.
Sitz neu:
Hirzel.
Domizil neu:
Fabrik Im Schiffli 1, 8816 Hirzel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von luftfahrttechnischen Produkten sowie den Erwerb und die Verwertung von Lizenzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Rudolf, von Zürich, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weiss, Katharina Maria, von Zürich, in Mönchaltorf, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Dr. Jonas Rudolf Michael, von Zürich, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.