Michael Wehrle
domiciled in Oberrieden, from Muolen Active mandates: ELEKTRO-MATERIAL AG Connected persons: Eugenio Manograsso, Sebastian Rudolf Walser, Franck Serge Kieffer and more You can stay up to date through "Michael Wehrle", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Wehrle"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Wehrle", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Wehrle"
|
Places where people with the name Michael Wehrle live
Sectors in which people with the name Michael Wehrle work
Trading in consumer goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Michael Wehrle
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Wehrle
Publication number: HR02-1005472704, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Horwath HTL GmbH, bisher in Zug, CHE-115.782.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3904361).
Statutenänderung:
28.04.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hardturmstrasse 181, 8005 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrle, Michaela, österreichische Staatsangehörige, in Fürstenbrunn (AT), Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Curator & Horwath AG, in Zürich, Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wehrle, Heinz, von Amriswil, in Ballwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 41 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bogdanov, Stanislav, von St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener, Jean-Claude, von Fischenthal, in Muolen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiget, Peter, von Schwyz, in Schwyz, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörger, Andrea, von Vals, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Alfa Treuhand- und Revisions AG (CHE-101.902.845), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Horwath HTL Holding AG (CHE-442.214.164), in Schenkon, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2259409, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ELEKTRO-MATERIAL AG, in Zürich, CHE-106.847.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248645).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrle, Michael, von Muolen, in Oberrieden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Ralph Erik, von Lostorf, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehlmann, Adrian, von Bözberg, in Schafisheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Martin, von Engelberg, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Markus, von Zürich, in Niederwil AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenherr, Markus, von Gams, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menet, Marcel, von Hausen am Albis, in Merenschwand, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaltegger, Ramona, von Amlikon-Bissegg, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walti, Rouven, von Neunkirch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrle, Lukas, von Muolen, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1980321, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PassComp AG, in Oberrieden, CHE-107.903.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2013, Publ. 1117775).
Firma neu:
PassComp AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.01.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrle, Lukas, von Muolen, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehrle, Svetlana, von Muolen, in Oberrieden, Delegierte des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehrle, Michael, von Muolen, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gruber Partner AG (CHE-107.082.755), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: Gruber Partner AG (CH-400.3.006.602-4)].