Georges Weber
domiciled in Dägerlen, from Winterthur Active mandates: ge. weber + partner Connected persons: Elisabeth Spechtenhauser You can stay up to date through "Georges Weber", please log in or register free of charge.You are now following "Georges Weber"
Credit rating You can stay up to date through "Georges Weber", please log in or register free of charge.You are now following "Georges Weber"
|
|
Georges Weber
domiciled in Lausanne, from Schwyz Active mandates: websie Sàrl, Scooter Scoop Sàrl Connected persons: Edwin Naef You can stay up to date through "Georges Weber", please log in or register free of charge.You are now following "Georges Weber"
Credit rating You can stay up to date through "Georges Weber", please log in or register free of charge.You are now following "Georges Weber"
|
Places where people with the name Georges Weber live
Sectors in which people with the name Georges Weber work
Architectural and engineering activities
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Architectural and engineering activities
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Georges Weber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Georges Weber
Publication number: 7119514, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stabilloyd Aktiengesellschaft, bisher in Zug, CH-170.3.008.726-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 28.07.2003, S. 16, Publ. 1104274).
Gründungsstatuten:
19.12.1978.
Statutenänderung:
17.12.2012.
Sitz neu:
Schwyz.
Domizil neu:
Gartenlaubenstrasse 9, 6430 Schwyz.
Zweck neu:
Dir Firma bezweckt die Finanzierung und Durchführung von Handelsgeschäften aller Art sowie die Beteiligung an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, soweit die Adressen der Aktionäre bekannt sind oder durch Publikation im SHAB. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Georges, von Rüschegg, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Revisions-AG];
Weber Ceccarelli, Francoise, von Rüschegg, in Büron, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Fässler, Elvira, von Alpthal, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4791612, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Thurneysen & Co. AG, in Basel, CH-270.3.005.212-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2007, S. 5, Publ. 4075470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Georges Alfred Friedrich, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gelzer, Dr. Thomas, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Madörin, Richard, von Basel, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Golder, Stefan, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4075470, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Thurneysen & Co. AG, in Basel, CH-270.3.005.212-8, Anlage und Verwaltung des eigenen Vermögens usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2004, S. 5, Publ. 2415982).
Domizil neu:
Dornacherstr. 86, 4053 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
à Wengen, Cécile, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gelzer, Dr. Thomas, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Georges Alfred Friedrich, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Madörin, Richard, von Basel, in Altendorf, mit Einzelprokura.