Daniel Wasem
domiciled in Bern, from Fahrwangen Active mandates: Tauchshop DAWATA Daniel Wasem Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Daniel Wasem", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Wasem"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Wasem", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Wasem"
|
Places where people with the name Daniel Wasem live
Sectors in which people with the name Daniel Wasem work
Trading with recreational products
Trading with recreational products
Private persons with the name Daniel Wasem
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Wasem
Publication number: HR02-1004932692, Commercial Registry Office Berne, (36)
Brunnengenossenschaft Gmeis, Wattenwil, in Wattenwil, CHE-100.610.156, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaum, Ruth, von Wattenwil, in Wattenwil, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dahinden, Stefan, von Flühli, in Wattenwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki, Martin, von Konolfingen, in Wattenwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Künzi Jabar, Verena, von Wattenwil, in Wattenwil, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wasem, Daniela, von Wattenwil, in Wattenwil, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Stefan, von Wattenwil, in Wattenwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004762330, Commercial Registry Office Berne, (36)
OLDFUTURE AG, in Bern, CHE-492.931.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605191).
Statutenänderung:
07.11.2019.
Aktien neu:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.14 (Stimmrechtsaktien) und 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.24 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 9.00 und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien)].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Serge Alexander, von Burgdorf und Köniz, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auf der Maur, Richard, von Ingenbohl, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wasem, Daniel, von Fahrwangen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Marc Philipp, von Brislach, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3930659, Commercial Registry Office Berne, (36)
OLDFUTURE AG, in Bern, CHE-492.931.919, Uferweg 17, 3013 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, Realisation und Betrieb von Informationssystemen, Erbringen von Marketing-, Organisations- und Werbedienstleistungen;
Handel mit Daten, Contenterstellung und grafische Produktion, Herstellung und Vertrieb von Bauelementen und Inneneinrichtungen, den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Unternehmen bzw. von Beteiligungen an solchen;
die Beratung und Koordination von Unternehmen;
das Erbringen von Dienstleistungen an diesen Unternehmen;
den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten und Lizenzen an solchen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 9.00 und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 04.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Michel, Serge Alexander, von Köniz und Burgdorf, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Marc Philipp, von Brislach, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auf der Maur, Richard, von Ingenbohl, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wasem, Daniel, von Fahrwangen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.