Walter Wanger
domiciled in Thalwil, from Wädenswil Active mandates: ARWA IMMOBILIEN AG, E. Wanger Architekten HTL AG and more Connected persons: Ruth Wanger, Erwin Wanger Jun., Ruth Wanger and more You can stay up to date through "Walter Wanger", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Wanger"
Credit rating You can stay up to date through "Walter Wanger", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Wanger"
|
Places where people with the name Walter Wanger live
Sectors in which people with the name Walter Wanger work
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Walter Wanger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Walter Wanger
Publication number: HR02-1004940578, Commercial Registry Office Zug, (170)
ARWA IMMOBILIEN AG, in Baar, CHE-109.454.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grätzer, Urs, von Einsiedeln, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber Gähwiler Revisions AG (CHE-101.933.998), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanger, Walter, genannt Erwin, von Wädenswil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wanger, Erwin, von Wädenswil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanger, Ruth, von Wädenswil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG (CHE-107.907.864), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 2050114, Commercial Registry Office Zug, (170)
E. Wanger Architekten HTL AG, Sitz [bisher: Horgen ], Führung eines Architekturbüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.1998, Seite 1680).
Statutenänderung:
15.12.2003.
Sitz Neu:
Baar.
Domizil Neu:
Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar.
Zweck:
Führung eines Architekturbüros sowie damit zusammenhängende Erbringung von Dienstleistungen, wie Planung und Realisierung von Bauprojekten, Uebernahme von Generalunternehmerfunktionen, von Baumanagement und Bauleitungen;
kann für eigene oder Rechnung Dritter Grundstücke erwerben, überbauen und veräussern sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben.
Aktienkapital Bisher:
CHF 200'000.
Liberierung:
CHF 200'000, 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände Bisher:
Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma E. Wanger Architekturbüro, in Horgen, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1995 mit Aktiven von CHF 687'494.30 und Passiven von CHF 213'493.25, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 274'001.05 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Eingetragene Personen Bisher:
Wanger, Walter genannt Erwin, Heimat Wädenswil, in Thalwil, Präsident mit Einzelunterschrift;
Wanger, Erwin jun., Heimat Wädenswil, in Horgen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanger, Ruth, Heimat Wädenswil, in Thalwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.