Jörg Walti
domiciled in Winterthur, from Winterthur Active mandates: Personalvorsorgestiftung der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG in Liquidation, Deutsche Bank (Suisse) SA Connected persons: Christian Zuber, Vincenzo D'Acunto, Erika Baumeler and more You can stay up to date through "Jörg Walti", please log in or register free of charge.You are now following "Jörg Walti"
Credit rating You can stay up to date through "Jörg Walti", please log in or register free of charge.You are now following "Jörg Walti"
|
Places where people with the name Jörg Walti live
Sectors in which people with the name Jörg Walti work
Operation of an pension fund
Operation of banks and credit institutions
Operation of an pension fund
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Jörg Walti
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jörg Walti
Publication number: 2443967, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-109.739.626, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096435).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 21.08.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, Erika, von Kriens, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
D'Acunto, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walti, Jörg, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Christian, von Opfikon, in Dietlikon, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].
Publication number: 1096435, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.7.900.416-5, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oes, Hanspeter, von Ermatingen, in Horgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auer, Urs, von Herisau, in Wetzikon ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgermeister, André, von Märstetten, in Wetzikon ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walti, Jörg, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Christian, von Opfikon, in Dietlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5528776, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.902.748-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 27, Publ. 5476032). [Die Eintragungen von Marcel Müller und Jörg Walti wurden im SHAB Nr. 98 vom 23.05.2008, S.22 aus technischen Gründen mit einem falschen 'bisher'-Eintrag publiziert.][Walti, Jörg, von Winterthur, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Falsch:
bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien.
Richtig:
bisher: stellvertretender Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.][Müller, Marcel, von Embrach und Fischingen, in Obersiggenthal, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Falsch:
bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien.
Richtig:
bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien.].