Paul Walter
domiciled in Trimmis, from Arosa Active mandates: Walter & Partner AG Connected persons: Cindy Walter You can stay up to date through "Paul Walter", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Walter"
Credit rating You can stay up to date through "Paul Walter", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Walter"
|
Places where people with the name Paul Walter live
Sectors in which people with the name Paul Walter work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Paul Walter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paul Walter
Publication number: HR02-1005851130, Commercial Registry Office Graubünden
Walter & Partner AG, in Chur, CHE-104.888.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716868).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Paul, von Arosa, in Trimmis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Walter, Cindy, von Arosa, in Churwalden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005716868, Commercial Registry Office Graubünden
Walter & Partner AG, in Chur, CHE-104.888.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2013, S.0, Publ. 1076147).
Statutenänderung:
10.03.2023.
Domizil neu:
Hartbertstrasse 10, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss FINIG/FIDLEG. Zudem erbringt die Gesellschaft Steuerberatung und Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich und vermittelt Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Bankengesetz, als Fondsleitung oder als Wertpapierhaus im Sinne des FINIG verbunden ist.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Paul, von Arosa, in Trimmis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Pagig];
TNT Treuhand & Revisionen AG (CHE-221.180.334), in Chur, Revisionsstelle [bisher: TNT Treuhand & Revisionen AG ].
Publication number: HR02-1004688884, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Walter AG Signaltechnik und Verkehrsregelungsanlagen, in Sulgen, CHE-107.083.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, S.0, Publ. 7089742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Paul, von Löhningen, in Sulgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Walter, Verena, von Löhningen, in Sulgen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Daniel, von Löhningen, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura];
Walter, Michael, von Löhningen, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura];
Walter, Felix, von Löhningen, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura].