Cédric Adrien Vouillamoz
domiciled in Riddes, from Isérables Active mandates: Home & Business Investissements SA, Fondation rurale de prévoyance and more Connected persons: Martin Pidoux, Serge Juillerat, Christophe Longchamp and more You can stay up to date through "Cédric Adrien Vouillamoz", please log in or register free of charge.You are now following "Cédric Adrien Vouillamoz"
Credit rating You can stay up to date through "Cédric Adrien Vouillamoz", please log in or register free of charge.You are now following "Cédric Adrien Vouillamoz"
|
Places where people with the name Cédric Adrien Vouillamoz live
Sectors in which people with the name Cédric Adrien Vouillamoz work
Management of real estate portfolio properties
Operation of an pension fund
Security services with alarm and monitoring systems
Other construction
Trading in food products
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Operation of an pension fund
Security services with alarm and monitoring systems
Other construction
Trading in food products
Fiduciary services
Private persons with the name Cédric Adrien Vouillamoz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Cédric Adrien Vouillamoz
Publication number: HR02-1005777072, Commercial Registry Office Valais, (621)
Valverd'Alp SA, à Riddes, CHE-155.909.920, société anonyme (No. FOSC 31 du 15.02.2021, Publ. 1005101278).
Nouvelle adresse:
c/o Pierre André Dorsaz, Rue Pramedzi 5, 1908 Riddes.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vouillamoz, Cédric Adrien, de Isérables, à Riddes, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Dorsaz, Pierre André, de Riddes, à Riddes, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005531420, Commercial Registry Office Valais, (621)
Home & Business Investissements Sàrl, à Riddes, CHE-115.608.375, société à responsabilité limitée (No. FOSC 129 du 06.07.2022, Publ. 1005514490).
Modification des statuts:
27.06.2022.
Transformation:
La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 27.06.2022 et bilan arrêté au 31.12.2021 présentant des actifs pour CHF 1'013'033.88 (en tenant compte de l'augmentation préalable) et des passifs à l'égard des tiers de CHF 679'750.00 contre attribution à l'associé des 100 actions de CHF 1'000.00.
Nouvelle raison sociale:
Home & Business Investissements SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
pour les convocations aux assemblées générales, par avis inséré dans la FOSC ou par écrit si tous les actionnaires sont connus, et pour les autres communications, par écrit ou courriel. [biffé: Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts]. Selon déclaration du 27.06.2022, il est renoncé à un contrôle restreint [précédemment: Selon déclaration du 07.04.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte].
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Cédric, de Isérables, à Riddes, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle].
Publication number: HR02-1005514490, Commercial Registry Office Valais, (621)
Home & Business Investissements Sàrl, à Riddes, CHE-115.608.375, société à responsabilité limitée (No. FOSC 89 du 10.05.2021, Publ. 1005176227).
Modification des statuts:
27.06.2022.
Nouveau capital social:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 21'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Cédric, de Isérables, à Riddes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 21 parts sociales de CHF 1'000.00].